本文目录
1.刘宏武的任免信息是什么2.刘宏武简介3.广西发改委各处处长及副处长名单4.刘宏武的人物履历是什么刘宏武的任免信息是什么
2015年4月30日,贺州市人民政府经研究决定:刘宏武同志任贺州市行政学院院长(兼)。
2016年2月29日,广西壮族自治区人民政府经研究决定:刘宏武任自治区发展和改革委员会副主任。
2016年3月23日,贺州市第三届人民代表大会常务委员会第三十七次会议决定:接受刘宏武辞去贺州市人民政府副市长职务的请求。
刘宏武简介
刘宏武,男,汉族,1966年12月生,湖北长阳人,1997年8月加入中国共产党,1989年7月参加工作,武汉测绘科技大学摄影测量与遥感专业毕业,大学学历,工学学士,高级经济师。现任广西自治区发展和改革委员会副主任。
广西发改委各处处长及副处长名单
领导太多,例举五个说明:
1、吴宇雄
吴宇雄,男,侗族,1963年10月生,1988年1月加入中国共产党,1983年7月参加工作,大学学历,公共管理硕士,高级政工师。曾在广西三江侗族自治县、广西柳州市、百色市、崇左市和自治区扶贫办工作。现任自治区发展改革委党组成员,自治区粮食和物资储备局党组书记、局长(正厅长级)。
委内分工:
主持自治区粮食和物资储备局全面工作。
2、罗陈娟
个人简介:
罗陈娟,女,瑶族,1970年3月生,1996年12月加入中国共产党,1992年7月参加工作,大学学历,经济学学士。曾在桂林地区计委工作。现任自治区发展改革委党组成员、副主任。
委内分工:
分管发展战略和规划处、国民经济综合处、社会发展处,联系自治区宏观经济研究院。
3、李祚标
个人简介:
李祚标,男,汉族,1966年8月生,1990年6月加入中国共产党,1987年7月参加工作,研究生学历。曾在广西贵港市、百色市和自治区总工会纪检组、自治区纪委派驻自治区人大机关纪检组工作。现任自治区发展改革委党组成员,自治区纪委监委驻自治区发展改革委纪检监察组组长。
委内分工:
负责纪检监察工作。
4、农冰
个人简介:
农冰,男,壮族,1964年10月生,1984年3月加入中国共产党,1985年7月参加工作,研究生学历,国际管理硕士,经济师。曾在南宁市计委、南宁市环境保护局、南宁市发展改革委、南宁市五象新区管委会等单位工作。现任自治区发展改革委党组成员、副主任,自治区能源局局长(兼)。
委内分工:
分管办公室、创新和高技术发展处、电力核电处、煤炭油气处、新能源和可再生能源处,联系自治区发展改革委机关服务中心。
5、莫前锋
个人简介:
莫前锋,男,汉族,1969年9月生,2004年9月加入中国共产党,1991年7月参加工作,大学学历,经济学学士,经济师。曾在自治区经济信息中心、自治区计委、百色市政府等单位工作。现任自治区发展改革委党组成员、副主任。
委内分工:
分管固定资产投资处、利用外资和境外投资处、资源节约和环境保护处、财政金融和信用建设处。
刘宏武的人物履历是什么
1985.09--1989.07 武汉测绘科技大学摄影测量与遥感专业学习
1989.07--1993.06 能源部中南电力设计院工作
1993.06--1995.09 广西北海市土地局地籍科工作
1995.09--1995.12 广西北海市建设信息中心工作
1995.12--1996.04 广西北海市房地产交易中心工作
1996.04--1999.04 广西北海市房地产交易中心副主任(正科级)
1999.04--2000.04 广西北海市房地产交易中心主任(副处级)
2000.04--2001.12 广西北海市土地局副局长(兼)、市房地产交易中心主任
2001.12--2003.02 广西北海市国土资源局副局长、党委委员(其间:2001.08-2003.02抽调任北海市工业园区管理委员会主任)
2003.02--2004.05 广西北海市委副秘书长、北海市工业园区管理委员会主任(正处级)
2004.05--2005.06 广西北海市委副秘书长、市工业园区管理委员会主任、工委书记,北海市高新技术产业园区管理委员会副主任(兼)
2005.06--2006.10 广西北海市人民政府市长助理,市建委主任、党委副书记
2006.10--2006.11 广西北海市人民政府副市长,市建委主任、党委副书记
2006.11—2006.12 广西北海市人民政府副市长、党组成员,市建委主任、党委副书记
2006.12—2007.03 广西北海市人民政府副市长、党组成员
2007.03—2010.02 广西北海市人民政府副市长、党组成员,市委政法委副书记(兼)
2010.02--2012.06 广西北海市人民政府副市长、党组成员,市委政法委副书记(兼),市北部湾(广西)经济区建设管理委员会办公室主任(兼),市铁山港(临海)工业区管理委员会主任(兼)(其间:2010.09--2012.01挂任环境保护部规划财务司副司长)
2012.06—2013.09 广西北海市人民政府副市长、党组成员
2013.09—2015.04 广西贺州市委常委、常务副市长
2015.04—2016.03 广西贺州市委常委、常务副市长、贺州市行政学院院长(兼)
2016.02—广西自治区发展和改革委员会副主任
以上就是关于刘宏武广西发改委,刘宏武的任免信息是什么的全部内容,以及刘宏武的相关内容,希望能够帮到您。